Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alessandro Dalla Via
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alessandro Dalla Via
Nasce a Valdastico (Vicenza) il 21 gennaio 1941
Laurea in scienze economiche e commerciali; commercialista
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
14
Progetti di legge presentati
|
45
Atti di indirizzo e controllo
|
30
Interventi
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Membro dal 10 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Vicepresidente dal 17 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1992
7
1993
7