Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alessandro Dalla Via
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alessandro Dalla Via
Nasce a Valdastico (Vicenza) il 21 gennaio 1941
Laurea in scienze economiche e commerciali; commercialista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
14
Progetti di legge presentati
|
45
Atti di indirizzo e controllo
|
30
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Vicepresidente dal 17 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1992
7
1993
7