Nasce
a
Bonito
(Avellino)
il
22 febbraio 1914 Deceduto il 25 dicembre 1998
Laurea in lettere, in giurisprudenza e in scienze politiche; insegnante, pubblicista.
VI Legislatura della Repubblica italiana (25.05.1972 - 04.07.1976)
Proclamato il 20 maggio 1972 , con convalida del 13 ottobre 1972
Eletto
nelle circoscrizioni di Genova, Roma e Bologna
con sistema proporzionale
Optante per ROMA il 1972
Il mandato ha termine il 04 luglio 1976