Deputati
Angelo Sanza
(Angelo Maria Sanza)
Nasce
a
Potenza
(Basilicata)
il
22 settembre 1941
Laurea in economia e commercio; dirigente d'azienda
VIII Legislatura della Repubblica italiana (20.06.1979 - 11.07.1983)
- Elezioni di domenica 3 giugno 1979 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 09 giugno 1979 , con convalida del 08 novembre 1980
Eletto
nella circoscrizione POTENZA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 luglio 1983