Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angelo Salizzoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angelo Salizzoni
Nasce a Bologna (Emilia-Romagna) il 15 ottobre 1907
Deceduto il 1 febbraio 1992
Licenza media superiore; dirigente d'azienda.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
69
Progetti di legge presentati
|
246
Interventi
|
13
Incarichi di governo
II Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Zoli
Sottosegretario di Stato all'Interno (23.05.1957-01.07.1958)
III Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato al Tesoro (03.07.1958-15.02.1959)
con delega per i Danni e le Pensioni di guerra (03.07.1958)
IV Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Moro
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (08.12.1963-22.07.1964)
con funzione di Segretario (08.12.1963)
II Governo Moro
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (25.07.1964-23.02.1966)
con funzione di Segretario (25.07.1964)
III Governo Moro
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (26.02.1966-24.06.1968)
con funzione di Segretario (26.02.1966)
V Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Leone
Sottosegretario di Stato all'Interno (26.06.1968-12.12.1968)
I Governo Rumor
Sottosegretario di Stato all'Interno (14.12.1968-05.08.1969)
II Governo Rumor
Sottosegretario di Stato all'Interno (07.08.1969-27.03.1970)
III Governo Rumor
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri (02.04.1970-06.08.1970)
I Governo Colombo
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri (07.08.1970-17.02.1972)
I Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri (23.02.1972-26.06.1972)
VI Legislatura della Repubblica italiana
IV Governo Moro
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (27.11.1974-12.02.1976)
con funzione di Segretario (27.11.1974)
V Governo Moro
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (13.02.1976-29.07.1976)
con funzione di Segretario (13.02.1976)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
2
1950
5
1951
4
1952
2
1953
5
1954
8
1955
6
1956
2
1957
3
1959
5
1961
6
1962
2
1963
6
1972
2
1973
7
1974
4