Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Attilio Ferrari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Attilio Ferrari
Nasce a Vigatto (Parma) il 6 giugno 1920
Deceduto il 5 luglio 1987
Sindacalista.
Gruppi
|
1
Incarichi di governo
|
23
Progetti di legge presentati
|
1
Interventi
|
Organi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
Xix commissione igiene e sanità pubblica
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 25 maggio 1972 al 17 gennaio 1975
Giunta delle elezioni
Membro dal 4 luglio 1972 al 12 luglio 1973
Xix commissione igiene e sanità pubblica
Membro dal 17 gennaio 1975 al 26 febbraio 1975
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 26 febbraio 1975 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1968
3
1969
2
1970
3
1971
4
1972
2
1973
1
1974
4
1975
4