Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Calogero Volpe
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Calogero Volpe
Nasce a Montedoro (Caltanissetta) il 15 agosto 1910
Deceduto il 3 agosto 1976
Laurea in medicina e chirurgia; medico chirurgo
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
7
Incarichi di governo
51
Progetti di legge presentati
192
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1949
1
1950
1
1951
2
1952
1
1953
6
1954
1
1955
2
1956
1
1957
1
1959
10
1962
1
1963
3
1964
3
1969
1
1971
5
1972
3
1973
3
1974
4
1975
1
1976
1