Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Rognoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Rognoni
Nasce a Parma (Emilia-Romagna) il 2 gennaio 1942
Maturita' scientifica; giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
263
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Interventi
|
41
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
2005
XIV Legislatura della Repubblica italiana
RAFFALDINI ed altri: "Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità" (5644) (iniziativa Parlamentare) -
C.5644
, 23 febbraio 2005
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RUZZANTE ed altri: "Disposizioni in materia di accesso al futuro per le giovani generazioni" (5682) (iniziativa Parlamentare) -
C.5682
, 3 marzo 2005
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE RUZZANTE ed altri: "Modifiche alla Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo dei giovani" (5683) (iniziativa Parlamentare) -
C.5683
, 3 marzo 2005
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROGNONI ed altri: "Modifiche all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di procedure di nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato" (5707) (iniziativa Parlamentare) -
C.5707
, 10 marzo 2005
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
2001
10
2002
12
2003
10
2004
5
2005
4