Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Rognoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Rognoni
Nasce a Parma (Emilia-Romagna) il 2 gennaio 1942
Maturita' scientifica; giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
41
Progetti di legge presentati
|
1
Interventi
|
263
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (15)
Altro firmatario (248)
Hai trovato 263 risultati
pagina
1
di 18
XIV Legislatura della Repubblica italiana
MOZIONE 1/00003 presentata da CALZOLAIO VALERIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 13/06/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00011 presentata da BOLOGNESI MARIDA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 13/06/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00013 presentata da MAZZARELLO GRAZIANO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 18/06/2001
INTERPELLANZA 2/00028 presentata da SODA ANTONIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 18/07/2001
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00011 presentata da PANATTONI GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 19/07/2001
MOZIONE DI SFIDUCIA 1/00014 presentata da RUTELLI FRANCESCO (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 25/07/2001
MOZIONE 1/00015 presentata da VIOLANTE LUCIANO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 26/07/2001
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00029 presentata da ALBONETTI GABRIELE (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 25/09/2001
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00003 presentata da VIOLANTE LUCIANO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 26/09/2001
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00031 presentata da CALZOLAIO VALERIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 28/09/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00245 presentata da LABATE GRAZIA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 09/10/2001
INTERPELLANZA URGENTE 2/00092 presentata da TIDEI PIETRO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 09/10/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00293 presentata da VIOLANTE LUCIANO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 09/10/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00257 presentata da DUCA EUGENIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 10/10/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00301 presentata da LUMIA GIUSEPPE (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 10/10/2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
2001
10
2002
12
2003
10
2004
5
2005
4