Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Rognoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Rognoni
Nasce a Parma (Emilia-Romagna) il 2 gennaio 1942
Maturita' scientifica; giornalista
Gruppi
|
41
Progetti di legge presentati
|
263
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Interventi
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 14 ottobre 1992 al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
Membro dal 31 maggio 1993 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 2 giugno 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 15 luglio 1996 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 20 giugno 2001 al 30 luglio 2005
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 30 luglio 2005 al 3 ottobre 2005
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
2001
10
2002
12
2003
10
2004
5
2005
4