Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Vigna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Vigna
Nasce a San Giorgio Canavese (Aosta) il 26 luglio 1838
Deceduto a Roma il 6 ottobre 1890
Laurea in Ingegneria; Ingegnere
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 12 dicembre 1890
Organi parlamentari
|
20
Interventi e citazioni
XIV Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
Qessa di far parte della Camera per sorteggio
pp. 2494
XV Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
interroga il presidente del Consiglio sui provvedimenti presi per soccorrere i paesi alpini colpiti dalle valanghe
pp. 0
pp. 10980
pp. 10992
Esorta il Governo ad incoraggiare l'industria siderurgica nazionale
pp. 1085
presenta la relazione sul disegno di legge relativo alle costruzioni navali
pp. 7944
presenta la relazione sul disegno di legge per la leva di mare sui nati nel 1865
pp. 14432
rettifica alcune affermazioni del deputato Capo sull'amministrazione della marineria
pp. 14750
è eletto commissario del bilancio
pp. 15444
XVI Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Commisssario del bilancio
pp. 81
presenta la relazione sul disegno di legge per la leva marittima del 1866
pp. 250
e quella sul bilancio della marina
pp. 3076
parla nella discussione del bilancio stesso
pp. 3222
p r e senta le relazioni sulle maggiori spese del bilancio della marina
pp. 3381
Sessione 2
Commissario del bilancio
pp. 69
presenta la relazione sul disegno di legge per maggiori spese sul bilancio della marina
pp. 1414
e sul disegno di legge che modifica quella relativa al personale della marina militare
pp. 1981
propone alcune modificazioni di forma a questo disegno di legge
pp. 2335
pp. 2336
presenta la relazione sul disegno di legge relativo a spese per carbon fossile e quella sul bilancio della marina
pp. 3180
la difende
pp. 3605
pp. 3614
Sessione 3
Commissario del bilancio
pp. 49
Sessione 4
Commissario del bilancio
pp. 44
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890