Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carmine Mensorio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carmine Mensorio
Nasce a Saviano (Napoli) il 9 settembre 1938
Deceduto il 16 agosto 1996
Laurea in medicina e chirurgia; medico chirurgo
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
589
Progetti di legge presentati
|
90
Interventi
|
252
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (117)
Altro firmatario (135)
Hai trovato 252 risultati
pagina
1
di 17
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01122 presentata da MENSORIO (DC) in data 19791010
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01165 presentata da MENSORIO (DC) in data 19791015
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00741 presentata da MENSORIO (DC) in data 19791107
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01622 presentata da MENSORIO (DC) in data 19791114
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01741 presentata da MENSORIO (DC) in data 19791122
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0810 B/005 presentata da MENSORIO (DC) in data 19800213
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01675 presentata da MENSORIO (DC) in data 19800408
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01676 presentata da MENSORIO (DC) in data 19800408
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01677 presentata da MENSORIO (DC) in data 19800408
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01678 presentata da MENSORIO (DC) in data 19800408
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01679 presentata da MENSORIO (DC) in data 19800408
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01680 presentata da MENSORIO (DC) in data 19800408
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01681 presentata da MENSORIO (DC) in data 19800408
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01682 presentata da MENSORIO (DC) in data 19800408
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01683 presentata da MENSORIO (DC) in data 19800408
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1979
11
1980
18
1981
25
1982
23
1983
27
1984
55
1985
20
1986
24
1987
158
1988
42
1989
21
1990
16
1991
30
1992
86
1993
33