Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carmine Mensorio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carmine Mensorio
Nasce a Saviano (Napoli) il 9 settembre 1938
Deceduto il 16 agosto 1996
Laurea in medicina e chirurgia; medico chirurgo
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
589
Progetti di legge presentati
|
252
Atti di indirizzo e controllo
|
90
Interventi
|
Organi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo
Membro dal 3 novembre 1994 al 14 settembre 1995
Presidente dal 30 novembre 1994 al 14 settembre 1995
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1979
11
1980
18
1981
25
1982
23
1983
27
1984
55
1985
20
1986
24
1987
158
1988
42
1989
21
1990
16
1991
30
1992
86
1993
33