Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carmine Mensorio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carmine Mensorio
Nasce a Saviano (Napoli) il 9 settembre 1938
Deceduto il 16 agosto 1996
Laurea in medicina e chirurgia; medico chirurgo
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
589
Progetti di legge presentati
|
252
Atti di indirizzo e controllo
|
90
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 20 giugno 1979 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
IX Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 12 luglio 1983 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
X Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 9 luglio 1987 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
XI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO
Membro dal 30 aprile 1992 (DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO )
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO
Membro dal 19 gennaio 1994 (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1979
11
1980
18
1981
25
1982
23
1983
27
1984
55
1985
20
1986
24
1987
158
1988
42
1989
21
1990
16
1991
30
1992
86
1993
33