Nasce
a
Casale Monferrato
(Alessandria)
il
14 novembre 1884 Deceduto a Roma
il 23 giugno 1959
Conte; Laurea in Giurisprudenza, Laurea in Lettere e filosofia; Diplomatico, Avvocato, Pubblicista / Giornalista
I Governo Mussolini
Sottosegretario: Ministero del Tesoro, dal 22.12.1922 al 31.12.1922 Per l'Assistenza e le Pensioni di Guerra
Sottosegretario: Ministero delle Finanze, dal 01.01.1923 al 03.05.1923 Fino all'8 marzo 1923 per l''Assistenza e le Pensioni di Guerra e da tale data fino al 3 maggio 1923 per il Tesoro
Ministro: Ministero dell'Educazione Nazionale, dal 24.01.1935 al 15.11.1936