Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Erminio Pennacchini
/
VII Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Erminio Pennacchini
Nasce a Sagliano Micca (Biella) il 10 aprile 1920
Deceduto il 10 luglio 1998
Laurea in giurisprudenza; avvocato, pubblicista.
VII Legislatura della Repubblica italiana (05.07.1976 - 19.06.1979)
Elezioni di domenica 20 giugno 1976
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 02 luglio 1976
Eletto nella circoscrizione ROMA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 19 giugno 1979
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
29
Progetti di legge presentati
|
25
Atti di indirizzo e controllo
|
35
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale incaricata dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 696 concernente istituzione e ordinamento del servizio per la informazione e la sicurezza
Presidente dal 21 marzo 1977 al 19 giugno 1979
Commissione d'indagine, richiesta dall'on. manco a norma dell'art. 58 del regolamento
Vicepresidente dal 23 marzo 1977 al 19 maggio 1977
Comitato parlamentare per il controllo sui servizi di informazione e sicurezza e sul segreto di stato
Presidente dal 13 dicembre 1977 al 19 giugno 1979
1
Immagini
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
9
1977
10
1978
9
1979
1