Deputati
Fiorenzo Cimenti
Nasce
a
Meolo
(Venezia)
il
2 settembre 1900
Deceduto il 6 ottobre 1951
Bancario.
Assemblea Costituente (25.06.1946 - 31.01.1948)
- Elezioni di domenica 2 giugno 1946 Costituente: proporzionale (1946)
-
Proclamato il 07 giugno 1946 , con convalida del 16 luglio 1946
Eletto
nella circoscrizione VERONA
per la lista Democrazia Cristiana con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 31 gennaio 1948