Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Bruno
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Bruno
(Francesco Bruno)
Nasce a Cosenza il 27 giugno 1962
Laurea in ingegneria; Ingegnere
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
33
Progetti di legge presentati
|
60
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
95
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (45)
Altro firmatario (50)
Hai trovato 95 risultati
pagina
1
di 7
XVII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00144 presentata da BRUNO BOSSIO VINCENZA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 03/04/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00379 presentata da BRUNO FRANCO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 07/05/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00571 presentata da BRUNO FRANCO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 23/05/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00307 presentata da BRUNO FRANCO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 11/06/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00775 presentata da BRUNO FRANCO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 11/06/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00957 presentata da BRUNO FRANCO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 20/06/2013
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01197/013 presentata da ANTEZZA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 21/06/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00991 presentata da BRUNO FRANCO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 24/06/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01136 presentata da BRUNO FRANCO (MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO - ALLEANZA PER L'ITALIA (API)) in data 04/07/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01178 presentata da BRUNO FRANCO (MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO - ALLEANZA PER L'ITALIA (API)) in data 08/07/2013
INTERPELLANZA URGENTE 2/00140 presentata da TARTAGLIONE ASSUNTA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 09/07/2013
INTERPELLANZA 2/00172 presentata da TARICCO MINO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 31/07/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01531 presentata da BRUNO FRANCO (MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO - ALLEANZA PER L'ITALIA (API)) in data 31/07/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00834 presentata da BRUNO BOSSIO VINCENZA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 02/08/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01792 presentata da CENSORE BRUNO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 11/09/2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2013
20
2014
6
2015
4
2016
1
2017
2