Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Bruno
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Bruno
(Francesco Bruno)
Nasce a Cosenza il 27 giugno 1962
Laurea in ingegneria; Ingegnere
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
33
Progetti di legge presentati
|
95
Atti di indirizzo e controllo
|
60
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro dal 19 marzo 2013 (MISTO )
Misto-alleanza liberalpopolare autonomie ala-maie-movimento associativo italiani all'estero
Membro dal 26 giugno 2013 al 29 settembre 2015
Misto-maie-movimento associativo italiani all'estero - alleanza per l'italia
Membro dal 26 giugno 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2013
20
2014
6
2015
4
2016
1
2017
2