Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Bruno
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Bruno
(Francesco Bruno)
Nasce a Cosenza il 27 giugno 1962
Laurea in ingegneria; Ingegnere
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
33
Progetti di legge presentati
|
95
Atti di indirizzo e controllo
|
60
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
2
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Capogruppo dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Segretario dal 21 luglio 2015 al 22 marzo 2018
Giunta delle elezioni
Capogruppo dal 16 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2013
20
2014
6
2015
4
2016
1
2017
2