Deputati
Francesco Colucci
Nasce
a
Brindisi
(Puglia)
il
14 gennaio 1932
Licenza commerciale; dirigente
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 25 maggio 2001 , con convalida del 09 maggio 2002
Eletto
nel collegio di Milano 9
(circoscrizione LOMBARDIA 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006