Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Crispi
/
IX Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Crispi
Nasce a Ribera (Agrigento) il 4 ottobre 1818
Deceduto a Napoli il 11 agosto 1901
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 27 novembre 1901
Presidente della Camera
Legislatura XIII del Regno d'Italia
IX Legislatura del Regno d'Italia (18.11.1865 - 13.02.1867)
Organi parlamentari
|
72
Interventi e citazioni
|
2
Incarichi parlamentari
IX Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 18 novembre 1865 al 15 dicembre 1866
Commissione generale del bilancio
Vicepresidente dal 19 dicembre 1865 al 30 ottobre 1866
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904