Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Laratta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Laratta
Nasce a San Giovanni in Fiore (Cosenza) il 26 dicembre 1959
Diploma di istituto tecnico commerciale; Giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
243
Progetti di legge presentati
|
424
Atti di indirizzo e controllo
|
42
Interventi
tutte le sedi (39)
in Assemblea (39)
in altre sedi (0)
pagina
1
di 3
XV Legislatura della Repubblica italiana
Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. C. 1558 Fabbri, C. 1766 Campa e C. 1770 Delbono
scheda del dibattito
Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. C. 1558 Fabbri, C. 1766 Campa, C. 1770 Delbono
scheda del dibattito
Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. C. 1558 Fabbri, C. 1766 Campa e C. 1770 Delbono
scheda del dibattito
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di giovedì 24 luglio 2008
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di giovedì 18 settembre 2008
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di mercoledì 8 ottobre 2008
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di giovedì 4 dicembre 2008
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
scheda del dibattito
bollettino del 26.02.2009 - Seduta di giovedì 26 febbraio 2009
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di giovedì 12 marzo 2009
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
54
2007
16
2008
68
2009
27
2010
29
2011
28
2012
21