Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Rausa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Rausa
Nasce a Poggiardo (Lecce) il 1 gennaio 1926
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
89
Interventi
|
120
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1974
VI Legislatura della Repubblica italiana
PISICCHIO ed altri: Norme transitorie riguardanti il personale docente dell'università (iniziativa Parlamentare) -
C.2696
, 25 gennaio 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RAUSA ed altri: Decorrenza giuridica ed economica per gli insegnanti di applicazioni tecniche nominati in ruolo ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 10 maggio 1970, n. 306 (iniziativa Parlamentare) -
C.2751
, 14 febbraio 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RAUSA ed altri: Provvedimenti per l'educazione fisica (iniziativa Parlamentare) -
C.2752
, 14 febbraio 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (iniziativa Parlamentare) -
C.2773
, 20 febbraio 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BIANCO ed altri: Organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica applicata ai problemi dello sviluppo (iniziativa Parlamentare) -
C.3215
, 13 agosto 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1968
8
1969
15
1970
19
1971
12
1972
30
1973
17
1974
5
1975
13
1976
1