Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Servello
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Servello
Nasce a Cambridge il 3 ottobre 1921
Giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
2501
Atti di indirizzo e controllo
|
812
Interventi
|
688
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (5)
Altro firmatario (16)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (21)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 21 risultati
Anno
1968
pagina
2
di 2
V Legislatura della Repubblica italiana
SERVELLO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per l'accertamento delle condizioni sociali-previdenziali, igienico-sanitarie e morali cui sono sottoposti i profughi d'Africa nei Centri raccolta esistenti in Italia, con facoltà di condurre indagini sui problemi collegati anche alla vita sociale dei profughi "esterni" proponendone la soluzione ai due rami del Parlamento (iniziativa Parlamentare) -
C.201
, 15 luglio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MICHELINI ed altri: Revisione del titolo V della parte II della Costituzione, relativo a "Le Regioni, le Provincie, i Comuni" (iniziativa Parlamentare) -
C.205
, 15 luglio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SERVELLO ed altri: Istituzione di una Commissione speciale di studio, vigilanza e controllo delle attività, iniziative e programmi della ricerca scientifica - fondamentale e applicata - in generale e particolarmente di quella nucleare (iniziativa Parlamentare) -
C.248
, 24 luglio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MICHELINI ed altri: Elevazione dell'assegno per gli invalidi civili ed estensione di esso agli invalidi civili per ragioni psichiche (iniziativa Parlamentare) -
C.517
, 14 ottobre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
D'AQUINO ed altri: Concessione speciale agli studenti universitari per i viaggi sulle ferrovie dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.617
, 31 ottobre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MICHELINI ed altri: Estensione ai legionari fiumani del riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-1918 e alle guerre precedenti (iniziativa Parlamentare) -
C.784
, 20 dicembre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1958
11
1959
16
1960
8
1961
4
1962
12
1963
18
1964
15
1965
4
1966
6
1967
6
1968
21
1969
7
1970
6
1971
8
1972
23
1973
3
1974
7
1975
9
1976
46
1977
25
1978
12
1979
66
1980
12
1981
7
1982
3
1983
38
1984
31
1985
12
1986
9
1987
53
1988
18
1989
14
1990
29
1991
21
1992
95
1993
13