Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Tirelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Tirelli
1
Incarichi parlamentari
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa
Membro dal 26 maggio 1997 al 16 luglio 1997
Commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
Membro dal 17 luglio 1997 al 10 febbraio 1998
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Delegazione parlamentare presso l'assemblea del consiglio d'europa
Membro dal 19 settembre 2001 al 26 settembre 2006
Vicepresidente dal 24 ottobre 2001 al 26 settembre 2006
Delegazione parlamentare presso l'assemblea dell'unione dell'europa occidentale
Membro dal 19 settembre 2001 al 26 settembre 2006
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 2 ottobre 2002 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Repubblica - Senato
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006