Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Toni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Toni
Nasce a Pistoia (Toscana) il 9 aprile 1921
Deceduto il 23 settembre 1991
Licenza elementare; impiegato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
34
Progetti di legge presentati
|
21
Interventi
|
200
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (52)
Altro firmatario (148)
Hai trovato 200 risultati
pagina
1
di 14
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00098 presentata da TONI FRANCESCO (PCI) in data 19760727
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00003 presentata da SARTI ARMANDO (PCI) in data 19760729
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00269 presentata da CECCHI (PCI) in data 19760809
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00039 presentata da SPAVENTA (MISTO) in data 19760810
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00538 presentata da TESI (PCI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00092 presentata da TANI DANILO (PCI) in data 19761005
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 01/002 presentata da GIURA LONGO (PCI) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 01/003 presentata da TONI FRANCESCO (PCI) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 02/001 presentata da SPAVENTA (MISTO) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 02/003 presentata da BERNARDINI VINICIO (PCI) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 03/001 presentata da SARTI ARMANDO (PCI) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0488/001/06 presentata da BERNARDINI VINICIO (PCI) in data 19761014
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00009 presentata da SARTI ARMANDO (PCI) in data 19761028
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00158 presentata da BERNINI (PCI) in data 19761109
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01135 presentata da TONI FRANCESCO (PCI) in data 19761118
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
3
1977
4
1979
5
1980
7
1981
6
1982
8
1983
1