Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giacomo Garra
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giacomo Garra
Nasce a Caltagirone (Catania) il 9 gennaio 1935
laurea in giurisprudenza;magistrato amministrativo, consigliere di Stato
Gruppi
|
205
Progetti di legge presentati
|
601
Atti di indirizzo e controllo
|
99
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Membro dal 19 maggio 1994 al 8 maggio 1996
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
II Commissione (giustizia)
Membro dal 25 maggio 1994 al 17 gennaio 1995
Sostituisce:
Marianna Li Calzi
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Membro dal 8 settembre 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta provvisoria delle elezioni
Membro dal 9 maggio 1996 al 4 giugno 1996
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Giunta delle elezioni
Membro dal 5 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa
Membro dal 26 maggio 1997 al 16 luglio 1997
Commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
Membro dal 17 luglio 1997 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1994
12
1995
31
1996
49
1997
44
1998
26
1999
31
2000
11