Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giangiacomo Tessari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giangiacomo Tessari
Nasce a Montebelluna (Treviso) il 10 marzo 1944
Laurea in medicina e chirurgia; medico chirurgo
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
112
Atti di indirizzo e controllo
|
14
Interventi
|
43
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
FABBRI SERONI ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (iniziativa Parlamentare) -
C.451
, 23 settembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BINI ed altri: Iniziative per l'informazione sui problemi della sessualità nella scuola pubblica (iniziativa Parlamentare) -
C.509
, 5 ottobre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CHIARANTE ed altri: Principi in materia di formazione professionale (iniziativa Parlamentare) -
C.714
, 10 novembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Legge-quadro in materia di formazione professionale.
CHIOVINI FACCHI ed altri: Norme per il completamento del piano degli asili-nido previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (iniziativa Parlamentare) -
C.755
, 12 novembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044.
TRIVA ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (iniziativa Parlamentare) -
C.971
, 22 dicembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
5
1977
3
1979
4
1980
12
1981
6
1982
10
1983
3