Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gianni De Michelis
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gianni De Michelis
Nasce a Venezia (Veneto) il 26 novembre 1940
Laurea in chimica
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
218
Progetti di legge presentati
|
48
Atti di indirizzo e controllo
|
61
Interventi
|
10
Incarichi di governo
VIII Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Cossiga
Ministro delle Partecipazioni Statali (04.04.1980-18.10.1980)
I Governo Forlani
MInistro delle Partecipazioni Statali (18.10.1980-28.06.1981)
I Governo Spadolini
Ministro delle Partecipazioni Statali (28.06.1981-23.08.1982)
II Governo Spadolini
Ministro delle Partecipazioni Statali (23.08.1982-01.12.1982)
V Governo Fanfani
Ministro delle Partecipazioni Statali (01.12.1982-04.08.1983)
IX Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Craxi
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (04.08.1983-01.08.1986)
II Governo Craxi
Ministro del Lavoro e della previdenza sociale (01.08.1986-17.04.1987)
X Legislatura della Repubblica italiana
I Governo De Mita
Vicepresidente del Consiglio (13.04.1988-22.07.1989)
VI Governo Andreotti
Ministro degli Affari Esteri (22.07.1989-12.04.1991)
VII Governo Andreotti
Ministro degli Affari Esteri (12.04.1991-28.06.1992)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1976
6
1977
5
1979
3
1980
4
1981
9
1982
4
1983
8
1984
25
1985
18
1986
22
1987
15
1988
4
1989
8
1990
39
1991
42
1992
5
1993
1