Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giorgio Lovecchio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giorgio Lovecchio
Nasce a Foggia il 5 marzo 1978
Diploma di ragioniere programmatore; Imprenditore
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
33
Progetti di legge presentati
|
185
Atti di indirizzo e controllo
|
311
Interventi
|
Organi parlamentari
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di atti del governo
Membro dal 13 giugno 2018 al 21 giugno 2018
Sostituisce:
Laura Castelli
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 21 giugno 2018 al 12 ottobre 2022
Segretario dal 15 gennaio 2020 al 28 luglio 2020
Vicepresidente dal 29 luglio 2020 al 12 ottobre 2022
Capogruppo dal 30 luglio 2020 al 5 agosto 2020
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
Membro dal 26 novembre 2018 al 12 ottobre 2022
Subentra a:
Andrea Caso
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 19 settembre 2019 al 12 febbraio 2021
Sostituisce:
Giuseppe L'Abbate
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2018
9
2019
9
2020
6
2021
6
2022
3