Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giulio Bellini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giulio Bellini
Nasce a Galeata (Forli') il 25 novembre 1926
Deceduto il 29 gennaio 1988
Licenza media superiore; impiegato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
171
Atti di indirizzo e controllo
|
28
Interventi
|
71
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (71)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1979
6
1980
13
1981
8
1982
7
1983
14
1984
9
1985
6
1986
6
1987
2