Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giulio Bellini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giulio Bellini
Nasce a Galeata (Forli') il 25 novembre 1926
Deceduto il 29 gennaio 1988
Licenza media superiore; impiegato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
71
Progetti di legge presentati
|
28
Interventi
|
171
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (36)
Altro firmatario (135)
Hai trovato 135 risultati
pagina
2
di 9
VIII Legislatura della Repubblica italiana
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00074 presentata da ESPOSTO (PCI) in data 19801105
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01601 presentata da SATANASSI (PCI) in data 19801127
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01623 presentata da COMINATO (PCI) in data 19801204
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01675 presentata da ESPOSTO (PCI) in data 19801218
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03102 presentata da MARGHERI (PCI) in data 19810121
MOZIONE 1/00119 presentata da ESPOSTO (PCI) in data 19810204
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02008 presentata da GATTI NATALINO (PCI) in data 19810324
INTERPELLANZA 2/01061 presentata da AMICI (PCI) in data 19810415
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00113 presentata da ESPOSTO (PCI) in data 19810415
INTERPELLANZA 2/01099 presentata da PEGGIO (PCI) in data 19810519
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02193 presentata da TREBBI ALOARDI (PCI) in data 19810611
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04033 presentata da BINELLI (PCI) in data 19810709
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00120 presentata da BINELLI (PCI) in data 19810709
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02309 presentata da TRIVA (PCI) in data 19810723
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04180 presentata da CODRIGNANI (PCI) in data 19810728
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1979
6
1980
13
1981
8
1982
7
1983
14
1984
9
1985
6
1986
6
1987
2