Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Galati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Galati
Nasce a Catanzaro il 13 luglio 1961
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
234
Progetti di legge presentati
|
148
Interventi
|
12
Interventi e citazioni
|
530
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (220)
Altro firmatario (310)
Hai trovato 530 risultati
pagina
2
di 36
XIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03617 presentata da GALATI GIUSEPPE (CCD-CDU) in data 19960926
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00680 presentata da BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19961003
ODG IN COMMISSIONE 0/2371/013/08 presentata da SARACA GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 19961015
ODG IN COMMISSIONE 0/2371/014/08 presentata da SARACA GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 19961015
ODG IN COMMISSIONE 0/2371/018/08 presentata da SARACA GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 19961015
ODG IN COMMISSIONE 0/2371/019/08 presentata da SARACA GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 19961015
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00319 presentata da OSTILLIO MASSIMO (CCD-CDU) in data 19961015
INTERPELLANZA 2/00247 presentata da VALENSISE RAFFAELE (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961016
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00343 presentata da GALATI GIUSEPPE (CCD-CDU) in data 19961017
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05024 presentata da OSTILLIO MASSIMO (CCD-CDU) in data 19961106
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05050 presentata da MANZIONE ROBERTO (CCD-CDU) in data 19961106
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05112 presentata da GALATI GIUSEPPE (CCD-CDU) in data 19961107
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05379 presentata da TABORELLI MARIO ALBERTO (FORZA ITALIA) in data 19961114
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05385 presentata da SANZA ANGELO MARIA (CCD-CDU) in data 19961114
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/2372/037 presentata da FABRIS MAURO (CCD-CDU) in data 19961114
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
1996
22
1997
20
1998
11
1999
21
2000
4
2001
1
2006
13
2007
15
2008
18
2009
29
2010
15
2011
31
2012
8
2014
17
2015
6
2016
2
2017
1