Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Gargani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Gargani
Nasce a Morra De Sanctis (Avellino) il 23 aprile 1935
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
2
Incarichi parlamentari
6
Incarichi di governo
188
Progetti di legge presentati
88
Atti di indirizzo e controllo
361
Interventi
2
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1972
9
1973
9
1974
14
1975
7
1976
17
1977
13
1978
13
1979
26
1983
4
1984
7
1985
6
1986
11
1987
13
1988
4
1989
6
1990
7
1991
4
1992
10
1993
8