Deputati
Giuseppe Rapelli
Nasce
a
Castelnuovo Don Bosco
(Asti)
il
21 ottobre 1905
Deceduto il 17 giugno 1977
Licenza media superiore; sindacalista.
I Legislatura della Repubblica italiana (08.05.1948 - 24.06.1953)
- Elezioni di domenica 18 aprile 1948 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 29 aprile 1948 , con convalida del 09 giugno 1948
Eletto
nella circoscrizione TORINO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 24 giugno 1953