Deputati
Giuseppe Togni
Nasce
a
Pontedera
(Pisa)
il
5 dicembre 1903
Deceduto il 24 giugno 1981
Dirigente d'azienda.
Assemblea Costituente (25.06.1946 - 31.01.1948)
- Elezioni di domenica 2 giugno 1946 Costituente: proporzionale (1946)
-
Proclamato il 06 giugno 1946 , con convalida del 18 luglio 1946
Eletto
nella circoscrizione PISA
per la lista Democrazia Cristiana con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 31 gennaio 1948