Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lamberto Dini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lamberto Dini
Nasce a Firenze (Toscana) il 1 marzo 1931
Laurea in economia e commercio; economista
Presidente del Consiglio
I Governo Dini (17.01.1995 - 17.05.1996)
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
8
Incarichi di governo
468
Progetti di legge presentati
24
Interventi
1
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
22
Immagini
2
Video
ASSEMBLEA
Seduta n.755
5 luglio 2000
ASSEMBLEA
Seduta n.869
28 febbraio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1990
1
1994
148
1995
208
1996
109
2001
2