Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Leonilde Iotti
/
I Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nilde Iotti
(Leonilde Iotti)
Nasce a Reggio Nell'Emilia (Emilia-Romagna) il 10 aprile 1920
Deceduta il 4 dicembre 1999
Laurea in lettere; insegnante.
Presidente della Camera
Legislatura VIII della Repubblica italiana
Legislatura IX della Repubblica italiana
Legislatura X della Repubblica italiana
I Legislatura della Repubblica italiana (08.05.1948 - 24.06.1953)
Elezioni di domenica 18 aprile 1948
Proporzionale (1946-1993)
Proclamata il 23 aprile 1948 , con convalida del 03 giugno 1948
Eletta nella circoscrizione PARMA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 24 giugno 1953
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
6
Interventi
|
8
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (2)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 2 risultati
Anno
1951
I Legislatura della Repubblica italiana
VIVIANI ed altri: Per la protezione della società scolastica contro la tubercolosi (iniziativa Parlamentare) -
C.2120
, 3 agosto 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROSSI ed altri: Provvedimenti straordinari a favore dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia per assistere i bambini delle zone alluvionate (iniziativa Parlamentare) -
C.2323
, 20 novembre 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
2
Video
ASSEMBLEA
Seduta n.305
29 gennaio 1998
ASSEMBLEA
Seduta n.755
5 luglio 2000
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1948
2
1951
2
1952
2
1953
2