Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Leonilde Iotti
/
II Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nilde Iotti
(Leonilde Iotti)
Nasce a Reggio Nell'Emilia (Emilia-Romagna) il 10 aprile 1920
Deceduta il 4 dicembre 1999
Laurea in lettere; insegnante.
Presidente della Camera
Legislatura VIII della Repubblica italiana
Legislatura IX della Repubblica italiana
Legislatura X della Repubblica italiana
II Legislatura della Repubblica italiana (25.06.1953 - 11.06.1958)
Elezioni di domenica 7 giugno 1953
Proporzionale (1946-1993)
Proclamata il 15 giugno 1953 , con convalida del 13 maggio 1954
Eletta nella circoscrizione PARMA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 giugno 1958
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Interventi
|
19
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (7)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (7)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1956
II Legislatura della Repubblica italiana
GRASSO NICOLOSI ed altri: Graduatoria unica nei concorsi, incarichi, trasferimenti nella scuola elementare (iniziativa Parlamentare) -
C.1984
, 18 gennaio 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROSSI ed altri: Obbligatorietà dell'insegnamento e della divulgazione del metodo psico-profilattico per il parto indolore (iniziativa Parlamentare) -
C.1991
, 18 gennaio 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VIVIANI ed altri: Locali destinati a servizi di educazione, di assistenza e di igiene nelle case popolari ed economiche (iniziativa Parlamentare) -
C.2109
, 6 marzo 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE LAURO MATERA ed altri: Norme per l'organizzazione dell'istruzione primaria e stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola elementare (iniziativa Parlamentare) -
C.2164
, 28 marzo 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LOZZA ed altri: Stato giuridico del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione secondaria (iniziativa Parlamentare) -
C.2165
, 28 marzo 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DEL VECCHIO GUELFI ed altri: Disciplina dei licenziamenti delle donne che si sposano (iniziativa Parlamentare) -
C.2280
, 5 giugno 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CINCIARI RODANO ed altri: Modificazioni alla legge 1° maggio 1955, n. 368, concernente norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani (iniziativa Parlamentare) -
C.2629
, 20 dicembre 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
2
Video
ASSEMBLEA
Seduta n.305
29 gennaio 1998
ASSEMBLEA
Seduta n.755
5 luglio 2000
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1953
4
1954
2
1955
4
1956
7
1957
1
1958
1