Deputati
Lino Innocenti
Nasce
a
Conegliano
(Treviso)
il
27 febbraio 1928
Deceduto il 30 maggio 2002
Laurea in scienze economiche e commerciali; insegnante
VIII Legislatura della Repubblica italiana (20.06.1979 - 11.07.1983)
- Elezioni di domenica 3 giugno 1979 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 12 giugno 1979 , con convalida del 18 ottobre 1979
Eletto
nella circoscrizione VENEZIA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 luglio 1983