Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Baruffi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Baruffi
Nasce a Abbiategrasso (Milano) il 10 giugno 1943
Insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
46
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Interventi
|
89
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1990
X Legislatura della Repubblica italiana
FUMAGALLI CARULLI ed altri: Istituzione delle preture circondariali equiparate (iniziativa Parlamentare) -
C.4582
, 14 febbraio 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCALFARO ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'Albo professionale degli assistenti sociali (iniziativa Parlamentare) -
C.4988
, 24 luglio 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
AMALFITANO ed altri: Adeguamento dei contributi statali agli enti culturali per l'anno 1990 (iniziativa Parlamentare) -
C.4992
, 25 luglio 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ZANIBONI ed altri: Promozione degli itinerari turistico-culturali mediante l'iniziativa di enti pubblici e soggetti privati (iniziativa Parlamentare) -
C.4995
, 25 luglio 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCALFARO ed altri: Modifica dell'articolo 94 della Costituzione in materia di dimissioni del Governo (iniziativa Parlamentare) -
C.5231
, 14 novembre 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
AMALFITANO ed altri: Ordinamento della professione di educatore fisico (iniziativa Parlamentare) -
C.5264
, 22 novembre 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1987
29
1988
8
1989
9
1990
6
1991
6
1992
16
1993
15