Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Memmi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Memmi
Nasce a Casarano (Lecce) il 25 aprile 1937
Deceduto il 13 febbraio 2007
Funzionario pubblico
Gruppi
|
190
Progetti di legge presentati
|
223
Atti di indirizzo e controllo
|
17
Interventi
|
Organi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio e programmazione - partecipazioni statali)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 4 agosto 1983 al 24 settembre 1985
Sostituisce:
Remo Gaspari
Membro dal 25 settembre 1985 al 1 agosto 1986
Sostituisce:
Marino Corder
Membro dal 4 agosto 1986 al 17 aprile 1987
Sostituisce:
Giuseppe Pisanu
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1983
50
1984
64
1985
30
1986
31
1987
15