Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maria Grazia Sestero
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maria Grazia Sestero Gianotti
(Maria Grazia Sestero)
Nasce a Chiusa Di San Michele (Torino) il 7 maggio 1942
Laurea in lettere; funzionario pubblico
Gruppi
|
34
Progetti di legge presentati
|
253
Atti di indirizzo e controllo
|
31
Interventi
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1992
14
1993
20