Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maria Jervolino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maria De Unterrichter Jervolino
(Maria Jervolino)
Nasce a Ossana (Trento) il 20 agosto 1902
Deceduta il 27 dicembre 1975
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
104
Interventi
|
17
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (17)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
1
1950
3
1953
1
1958
1
1959
7
1960
1
1961
1
1962
1