Portale storico della Camera dei deputati
3
Incarichi di governo
- XV Legislatura della Repubblica italiana
-
II Governo Prodi
Sottosegretario di Stato all'Istruzione (18.05.2006-07.06.2006)
Vice Ministro dell'Istruzione (07.06.2006-17.07.2006)
Vice Ministro della Pubblica istruzione (18.07.2006-07.05.2008)