Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Ricci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Ricci
Nasce a Massa (Massa-Carrara) il 11 agosto 1943
Liceo classico; dipendente di azienda privata - dirigente di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
32
Progetti di legge presentati
|
158
Atti di indirizzo e controllo
|
23
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Capogruppo dal 7 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2006
14
2007
14
2008
4