Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mario Valducci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mario Valducci
Nasce a Milano (Lombardia) il 23 marzo 1959
Laurea in economia aziendale; Imprenditore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
488
Atti di indirizzo e controllo
|
718
Interventi
|
167
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
9
1995
17
1996
22
1997
23
1998
12
1999
21
2000
5
2001
4
2006
14
2007
12
2008
7
2009
7
2010
2
2011
6
2012
6