Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maurizio Enzo Lupi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maurizio Lupi
(Maurizio Enzo Lupi)
Nasce a Milano il 3 ottobre 1959
Laurea in Scienze politiche; Dirigente d'impresa
Gruppi
|
14
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
245
Progetti di legge presentati
|
894
Atti di indirizzo e controllo
|
2041
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Capogruppo dal 25 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 6 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Membro dal 6 maggio 2008 al 14 marzo 2013
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 21 maggio 2008 al 4 ottobre 2011
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 4 giugno 2008 al 21 gennaio 2009
Membro dal 30 gennaio 2009 al 14 marzo 2013
Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna
Presidente dal 12 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Membro dal 12 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Comitato per la sicurezza
Presidente dal 12 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Membro dal 12 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Sezione giurisdizionale dell'ufficio di presidenza
Membro dal 12 giugno 2008 al 14 marzo 2013
XV Legislatura della Repubblica italiana
Grande commissione italo-russa
Presidente dal 5 agosto 2008 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione esaminatrice del "premio ilaria alpi e maria grazia cutuli"
Presidente dal 16 febbraio 2009 al 14 marzo 2013
Membro dal 16 febbraio 2009 al 14 marzo 2013
Osservatorio della Camera dei deputati sui fenomeni di xenofobia e razzismo
Delegato al coordinamento delle attivita' dal 14 dicembre 2009 al 14 marzo 2013
Membro dal 14 dicembre 2009 al 14 marzo 2013
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 4 ottobre 2011 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 21 marzo 2013 al 29 aprile 2013
Membro dal 21 marzo 2013 al 29 aprile 2013
II Commissione (giustizia)
Membro dal 7 maggio 2013 al 3 marzo 2014
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 3 marzo 2014 al 29 settembre 2014
Subentra a:
Alberto Giorgetti
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 29 settembre 2014 al 24 marzo 2015
Subentra a:
Salvatore Misuraca
Membro dal 21 luglio 2015 al 14 gennaio 2016
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 25 marzo 2015 al 21 luglio 2015
Membro dal 2 febbraio 2016 al 12 dicembre 2016
Sostituisce:
Dorina Bianchi
Membro dal 9 gennaio 2017 al 22 marzo 2018
Sostituisce:
Dorina Bianchi
Conferenza dei presidenti di gruppo
Membro dal 9 aprile 2015 al 22 marzo 2018
Subentra a:
Nunzia De Girolamo
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 14 gennaio 2016 al 8 gennaio 2018
Capogruppo dal 13 gennaio 2017 al 8 gennaio 2018
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 16 febbraio 2016 al 22 marzo 2018
Subentra a:
Gennaro Migliore
VI Commissione (finanze)
Capogruppo dal 8 gennaio 2018 al 22 marzo 2018
Membro dal 8 gennaio 2018 al 22 marzo 2018
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Capogruppo dal 21 giugno 2018 al 12 ottobre 2022
Membro dal 21 giugno 2018 al 12 ottobre 2022
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Capogruppo dal 31 ottobre 2018 al 12 ottobre 2022
Membro dal 31 ottobre 2018 al 12 ottobre 2022
Comitato permanente sui diritti umani nel mondo
Vicepresidente dal 22 gennaio 2019 al 30 aprile 2021
Membro dal 22 gennaio 2019 al 30 aprile 2021
Membro dal 4 agosto 2021 al 12 ottobre 2022
Comitato permanente sull'attuazione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Membro dal 22 gennaio 2019 al 29 aprile 2021
Comitato permanente sulla politica estera e le relazioni esterne dell'unione europea
Membro dal 22 gennaio 2019 al 29 aprile 2021
Membro dal 4 agosto 2021 al 13 luglio 2022
Membro dal 13 luglio 2022 al 12 ottobre 2022
Comitato permanente sulla politica estera per il mediterraneo e per l'africa
Membro dal 29 aprile 2021 al 12 ottobre 2022
Comitato permanente sulla politica estera per l'america latina
Presidente dal 29 aprile 2021 al 12 ottobre 2022
Membro dal 29 aprile 2021 al 12 ottobre 2022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2001
15
2002
21
2003
29
2004
8
2005
10
2006
14
2007
8
2008
22
2009
12
2010
8
2011
9
2012
5
2013
19
2014
19
2015
14
2016
9
2017
3
2018
12
2019
1
2020
3
2021
3
2022
1