Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Mellini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Mellini
Nasce a Civitavecchia (Roma) il 10 febbraio 1927
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
3125
Atti di indirizzo e controllo
|
1083
Interventi
|
6
Bibliografia del Parlamento
|
151
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (7)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1981
VIII Legislatura della Repubblica italiana
DE CATALDO ed altri: Abolizione della pena dell'ergastolo (iniziativa Parlamentare) -
C.2463
, 23 marzo 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
AGLIETTA ed altri: Rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per le attività elettorali e per l'attivazione degli istituti di democrazia diretta. Contributo dello Stato alle spese dei gruppi ed alle attività dei parlamentari. Diritto all'informazione dei cittadini e garanzia per l'utilizzazione del servizio pubblico televisivo (iniziativa Parlamentare) -
C.2464
, 24 marzo 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.
CICCIOMESSERE ed altri: Abrogazione del titolo IX del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e degli articoli 5 e 10 del codice penale militare di guerra (iniziativa Parlamentare) -
C.2554
, 22 aprile 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MELLINI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese dei gruppi e partiti politici, sui mezzi con i quali essi vi fanno fronte, sulla consistenza finanziaria e patrimoniale dei partiti stessi (iniziativa Parlamentare) -
C.2714
, 15 luglio 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCIASCIA ed altri: Modifica al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, contenente norme a tutela della pubblica incolumità nelle attività di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee (iniziativa Parlamentare) -
C.2862
, 8 ottobre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CICCIOMESSERE ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla produzione bellica (iniziativa Parlamentare) -
C.2992
, 24 novembre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CICCIOMESSERE ed altri: Norme per la costituzione dell'Istituto superiore per la difesa civile (iniziativa Parlamentare) -
C.3000
, 27 novembre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1976
9
1977
5
1978
4
1979
24
1980
21
1981
7
1982
13
1983
4
1984
3
1987
22
1988
20
1989
11
1990
5
1991
2
1992
1